Buscar por Legislatura
Selecione o período da legislatura
Composição da Mesa Diretora
Mandato: 01/01/2024 a 31/12/2024
Presidente
Reni da Silva
Vice-Presidente
Luis Carlos Rosa Lopes
1º Secretário
Luiz Cezar Danelli Furini
2º Secretário
Aldo Menegheti de Freitas Ferreira
Composição da Mesa Diretora
Mandato: 01/01/2023 a 31/12/2023
Presidente
Reni da Silva
Vice-Presidente
Hans Leal Tassoni
1º Secretário
Paula Rejane de Lima Padilha
2º Secretário
Luis Carlos Rosa Lopes
Composição da Mesa Diretora
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2022
Presidente
Simone Ferreira dos Santos
Vice-Presidente
Reni da Silva
1º Secretário
Hans Leal Tassoni
2º Secretário
Aldair Nunes Feijó
Composição da Mesa Diretora
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2021
Presidente
Heron Ricardo de Oliveira
Vice-Presidente
Simone Ferreira dos Santos
1º Secretário
Hans Leal Tassoni
2º Secretário